您现在的位置是:探索 >>正文
中国银行:刘金因个人原因辞去行长等职务
探索1549人已围观
简介 来源:财联社 财联社8月25日电,中国银行公告,刘金先生因个人原因,辞去本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。 更多报道:中国银行 ...
来源:财联社
财联社8月25日电,中国职务中国银行公告,银行因个因辞刘金先生因个人原因,刘金郑州市某某电子科技有限公司辞去本行副董事长、人原执行董事、去行董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。中国职务该辞任自2024年8月25日起生效。银行因个因辞
更多报道:中国银行,刘金突发!人原(中新经纬)
中国银行25日公告,去行该行董事会收到刘金的中国职务辞呈。刘金因个人原因,银行因个因辞辞去中国银行副董事长、刘金郑州市某某电子科技有限公司执行董事、人原董事会战略发展委员会委员及该行行长职务。去行该辞任自2024年8月25日起生效。
刘金 资料图此外,中行董事会批准由董事长葛海蛟代为履行行长职责,至该行聘任的新行长正式履职之日止。
此前8月19日中国银行召开的2024年第七次董事会会议上,应出席董事14名,亲自出席董事13名。刘金因其他安排未出席会议。中国银行2023年财报显示,当年共召开13次董事会,刘金亲自出席了11次,缺席2次。
简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。
2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月,刘金担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月,他正式担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月,担任中国光大银行执行董事。
担任光大银行行长仅一年后,刘金调任中行,自2021年4月起任中行行长,2021年6月起任中行副董事长。2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司董事长。
Tags:
相关文章
以军对黎巴嫩首都贝鲁特发起打击
探索总台记者获悉,当地时间9月26日,黎巴嫩首都贝鲁特南郊传出强烈爆炸声。 另据以色列国防军发言人称,以军正在对贝鲁特发起打击。据悉,此次袭击目标是黎巴嫩真主党的一名高级指挥官。 总台记者 王雪靖 ...
【探索】
阅读更多8个好友在福建抱团村居:几乎不花钱,尝试在山里养育下一代
探索位于福州的北峰山,从2015年开始,陆陆续续迎来了七八个年轻好友,他们大多从北京、杭州等大城市,搬到山上居住,生活,创作。有用传统大漆材料做艺术作品的90后雷禺和群生,做陶艺雕塑的嘉恺把全家都接来了山 ...
【探索】
阅读更多F1迈阿密大奖赛:诺里斯生涯首夺分站赛冠军,周冠宇第14名完赛
探索5月6日,F1迈阿密大奖赛正赛进行。兰多-诺里斯在自己的第110场F1赛事当中,收获了个人首座分站赛冠军,他成为了F1历史上第114位获得分站赛冠军的车手。中国车手周冠宇以第14名的成绩完成比赛。比赛 ...
【探索】
阅读更多